BURNLEY SHOPMOBILITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING PEOPLE WITH MOBILITY PROBLEMS OF ANY KIND THE MEANS OF VISITING BURNLEY. BUILDING SELF CONFIDENCE AND INDEPENDENCE. HELPING PEOPLE COPING WITH PHYSICAL HEALTH ISSUES AND DIFFICULTY GETTING ABOUT. WE PROVIDE SCOOTERS AND WHEELCHAIRS FOR PEOPLE TO ACCESS SHOPS AND SERVICES. WE ALSO HIRE WHEELCHAIRS, SCOOTER AND OTHER THINGS ON A WEEKLY BASIS. WE ARE STAFFED BY VOLUNTEERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1026623 PENDLE SHOPMOBILITY
- 16 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Lionti | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Tracey Townsend | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.40k | £7.22k | £6.05k | £3.31k | £6.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.07k | £9.07k | £10.29k | £7.85k | £6.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 303 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 303 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 669 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 669 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1034 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1034 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Chwefror 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 15 Mai 2020 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MAY 1994 AS AMENDED 28 NOVEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEED OF PEOPLE WITH DISABILITIES BY PROVIDING FACILITIES IN PARTICULAR WHEELCHAIRS AND SIMILAR EQUIPMENT WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR MOBILITY AND CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
BURNLEY AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Casa Mia
Clough Springs
Barrowford
NELSON
BB9 6RN
- Ffôn:
- 07831809106
- E-bost:
- burnleyshopmobility659@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window