THE GREEK ORTHODOX CHURCH OF SAINT NECTARIOS

Rhif yr elusen: 1042830
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To preserve the Christian orthodox faith as interpreted and taught by the Greek Church of Christ the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and the Greek Archdiocese of Thyateira and Great Britain. To relieve poverty and sickness.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £149,676
Cyfanswm gwariant: £122,463

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ARCHBISHOP NIKITAS LIOULIAS Cadeirydd 04 May 2022
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST. ATHANASIOS, CAMBRIDGE
Derbyniwyd: 48 diwrnod yn hwyr
ST ELEFTHERIOS
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST ANDREW
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Savvas Kyriakou Savva Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Ioannis Tsoukkas Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Martin Miller Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Leonidas Christophilopoulos Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Father Christodoulos Christodoulou Ymddiriedolwr 04 May 2022
CHRISTIAN ORTHODOX THYATEIRA YOUTH
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
ECCLESIASTICAL AND THEOLOGICAL SEMINARY OF THE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
OLIVE BRANCH AID
Derbyniwyd: Ar amser
Sotiroulla Helen Antoniou-Pamment Ymddiriedolwr 04 May 2022
OLIVE BRANCH AID
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Mavrogheni Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
KOULLA KATSIKIDES Ymddiriedolwr 15 October 1974
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £25.67k £29.52k £102.09k £191.33k £149.68k
Cyfanswm gwariant £59.26k £52.19k £44.79k £90.39k £122.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.04k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Chwefror 2024 104 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Chwefror 2024 104 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Mawrth 2022 136 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Mawrth 2022 136 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Rhagfyr 2020 31 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 01 Rhagfyr 2020 31 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Nectarios Church
19 Wycliffe Road
LONDON
SW11 5QR
Ffôn:
020 7228 4278