Hanes ariannol THE LABONE CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1042836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.50k £0 £45.30k £30.10k £12.50k
Cyfanswm gwariant £70.69k £45.86k £44.82k £26.35k £17.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A