ymddiriedolwyr CONNECT COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 1042852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ines Maria Banos Estevez | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Rev Philippa Ford | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Robert Jackson | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Rev MICHAEL PAUL THOMASON | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||
Alison Mary de Winter | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
Professor Charles Henry Barre Garraway | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Rev ANDREAS SISTIG | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.