RELIEF AID LOGISTICS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of logistics for relief work, including but not exclusively transport and storage of relief supplies and any other charitable goods or materials owned by charities or used for charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Mary Norman | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|||
JONATHAN COOK | Ymddiriedolwr | 02 March 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £0 | £0 | £0 | £210 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £5.12k | £0 | £245 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH DECEMBER 1994 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 28 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
FOR OR TOWARDS THE GENERAL BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH MANNER AS MAY BE CHARITABLE AND IN PARTICULAR BUT NO SO AS TO LIMIT THE GENERALITIES OF THE FOREGOING TO PROVIDE SUITABLE BUILDINGS PRIMARILY IN THE UNITED KINGDOM FOR THE PROVISION OF STANDBY WAREHOUSE AND TRANSHIPMENT FACILITIES FOR THE COLLECTION STORAGE AND ONWARD DELIVERY OF RELIEF SUPPLIES BY RELIEF CHARITIES AND SUBJECT TO SUCH CHANGES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE AND, IN PARTICULAR BUT NO SO AS TO LIMIT THE GENERALITIES OF THE FOREGOING TO PROVIDE SUITABLE BUILDINGS PRIMARILY IN THE UNITED KINGDOM FOR THE PROVISION OF STANDBY PREMISES FACILITIES AND SERVICES TO PROTECT THE PUBLIC IN THE EVENT OF A DISASTER OR EMERGENCY SUBJECT TO SUCH CHARGES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Bower Street
MAIDSTONE
Kent
ME16 8SD
- Ffôn:
- 01622807683
- E-bost:
- info@reliefaidlogistics.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window