Ymddiriedolwyr THE EXMOOR PONY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1043036

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL COLIN HILL | Cadeirydd | 11 May 2024 |
|
|
||||
JANET MARY JAMES | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Dr Christian Peter Scharch | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Rachael Davis | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Stephanie Diana Melville Poulter | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Mark John Drummond | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Sheralee May Matravers | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
David Lycett Wallace | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Bryant | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Robert Taylor | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.