SCUNTHORPE MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1043108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The promotion of competitive festivals for dance, drama/speech & music. At these bursaries may be awarded or fees paid for the further development of competitors. We also hold an annual drama summer school.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £21,485
Cyfanswm gwariant: £20,764

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Ionawr 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr clare rebecca mary gooing Cadeirydd 21 October 2019
Dim ar gofnod
JAMES RODNEY WHEAT FCCA Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
BARBARA JANE HOLMES Ymddiriedolwr 01 April 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LAWRENCE, FRODINGHAM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.49k £6.07k £368 £23.16k £21.49k
Cyfanswm gwariant £26.09k £10.05k £738 £17.90k £20.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 23 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 28 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 11 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 25 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 05 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 21 Tachwedd 2019 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Crosby Primary School
Normanby Road
Scunthorpe
North Lincolnshire
DN15 6AS
Ffôn:
01724 734543
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael