Hanes ariannol Caring for Communities and People
Rhif yr elusen: 1043143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.14m | £5.69m | £8.53m | £9.12m | £9.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.05m | £5.65m | £7.85m | £8.73m | £9.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.68m | £4.11m | £5.00m | £3.98m | £6.41m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £131.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £132.30k | £89.90k | £148.24k | £100.97k | £144.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.02k | £30.54k | £13.70k | £21.75k | £35.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.41m | £5.48m | £8.31m | £8.80m | £9.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £563.83k | £47.55k | £59.70k | £421 | £1.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £45.00k | £0 | £195.13k | £135.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.05m | £5.61m | £7.85m | £8.73m | £9.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.28k | £4.07k | £6.03k | £6.03k | £5.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £15.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £45.00k | £0 | £0 | £30.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.