Ymddiriedolwyr DARUL-ULOOM SCHOOL LONDON

Rhif yr elusen: 1043305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Munaf Dilavar Patel Ymddiriedolwr 31 May 2022
Dim ar gofnod
Billal Sabbir Baiyat Ymddiriedolwr 24 May 2021
Dim ar gofnod
Yasar Kabir Zaman Ymddiriedolwr 03 December 2020
Dim ar gofnod
Mohammed Khan Ymddiriedolwr 18 November 2020
Dim ar gofnod
UMARJI HASAN PATEL Ymddiriedolwr 30 November 2011
Dim ar gofnod
ISMAIL VALI AHMED MALJEE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod