Hanes ariannol SERVE
Rhif yr elusen: 1043321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £918.14k | £989.63k | £1.55m | £1.10m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £927.38k | £1.08m | £1.01m | £1.05m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £157.77k | £154.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.54k | £47.31k | £55.74k | £40.00k | £40.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £112.17k | £137.37k | £725.79k | £188.58k | £214.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.01k | £0 | £0 | £83.55k | £113.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £788.24k | £850.47k | £768.87k | £830.72k | £873.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £996 | £799 | £456 | £43 | £1.00k | |
|
Incwm - Arall | £725 | £989 | £55.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.34k | £12.75k | £8.68k | £5.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.50k | £989.17k | £920.45k | £907.06k | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.25k | £13.20k | £16.67k | £16.89k | £23.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £4.08k | £6.00k | £7.20k | £9.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £88.51k | £82.11k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £254.63k | £79.95k | £73.34k | £124.50k | £97.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.