Hanes ariannol St Nicholas and St Faith Pre-school
Rhif yr elusen: 1043456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.49k | £86.27k | £93.64k | £116.55k | £102.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.88k | £77.94k | £103.24k | £113.58k | £110.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.24k | £69.59k | N/A | £88.09k | £72.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.25k | £329 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.