ymddiriedolwyr MAYA PRODUCTIONS LTD
Rhif yr elusen: 1043487
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Nabeta Goto | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Janet Steel | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Ferry Van Dijk | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Rachael Garvin | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Anslem Onyenani | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Shuang Teng | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Rebecca Martin | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Stephen Hoo | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||
Christopher Preston | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||
Dr ANNA BIRCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JO CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.