Hanes ariannol INTERNATIONAL ISLAMIC LINK

Rhif yr elusen: 1043580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £250.88k £297.08k £725.25k £279.97k £274.43k
Cyfanswm gwariant £243.51k £179.81k £219.89k £288.98k £301.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £656.23k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £52.41k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £16.60k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £173.10k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £46.79k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £35.77k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £9.98k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A