ymddiriedolwyr 1ST CREDITON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1043624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Whetton | Cadeirydd | 12 June 2016 |
|
|
||||
James Robert Edlin-Benwell | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Sophie Thompson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Helen Rosemary Olsson | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Stella Marie Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Hannah Fay Page | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Hollie April Saunders | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Lana Noon | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.