PARK HILL JUNIOR SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising and making grants to Park Hill Junior School, Kenilworth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 27 Ionawr 1995: Cofrestrwyd
- PARK HILL SCHOOL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Kelman | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Bradbury | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Nick Cluff | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Strelluf | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Sara Hattersley | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH BIGGS | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.65k | £5.67k | £7.69k | £14.80k | £9.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.51k | £3.72k | £5.70k | £10.31k | £2.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.92k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 04 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED AS AMENDED 5TH OCTOBER 1994 AND 30 SEPTEMBER 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF PARK HILL JUNIOR SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Park Hill Junior School
Parkfield Drive
KENILWORTH
Warwickshire
CV8 2JJ
- Ffôn:
- 01926 855974
- E-bost:
- admin2309@welearn365.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window