THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS (THE QUEEN'S OWN AND ROYAL IRISH) REGIMENTAL CHARITY

Rhif yr elusen: 1043673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Income is applied at the discretion of the trustees: In relieving individuals who are serving or former members of the regiment or former regiments and dependents who are in conditions of need., hardship or distress, by making grants to money or providing or paying for items, services or facilities calculated to reduce need, hardship or distress.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £241,257
Cyfanswm gwariant: £268,442

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 208432 4TH QUEENS OWN HUSSARS REGIMENTAL ASSOCIATION
  • 01 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Q R H BENEVOLENT FUND - Q R H OFFICERS TRUST FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lt Col Retd Mark Cubitt Ymddiriedolwr 22 March 2023
THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS REGIMENTAL CHARITY (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Lt Col Charles John Haines Ymddiriedolwr 22 March 2023
Dim ar gofnod
RSM Alastair Walker Ymddiriedolwr 06 December 2021
Dim ar gofnod
Brigadier Nicholas Cowley OBE Ymddiriedolwr 10 November 2021
Dim ar gofnod
Colonel Alexander Porter Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Colonel Alexander James Innes Wilson Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Lt Col Retd Thomas Hamilton Ymddiriedolwr 06 November 2019
THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS REGIMENTAL CHARITY (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Major Retd Nicholas Entwistle Ymddiriedolwr 06 November 2019
THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS REGIMENTAL CHARITY (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Brigadier Ian Mortimer Ymddiriedolwr 01 April 2018
THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS REGIMENTAL CHARITY (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Colonel Retd Nigel Beer Ymddiriedolwr 08 November 2017
THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS REGIMENTAL CHARITY (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Major Retd David Innes-Lumsden Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Colonel Retd Andrew Cuthbert Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Colonel Retd RICHARD CURRIE CBE Ymddiriedolwr 16 May 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £160.79k £154.02k £190.87k £251.01k £241.26k
Cyfanswm gwariant £227.63k £161.10k £165.11k £186.40k £268.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 24 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

24 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 06 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 06 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HHQ QRH
REGENTS PARK BARRACKS
ALBANY STREET
LONDON
NW1 4AL
Ffôn:
02077562273
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael