ymddiriedolwyr THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS (THE QUEEN'S OWN AND ROYAL IRISH) REGIMENTAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1043673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Gen Retd Sir THOMAS ANTHONY BECKETT KCB CBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lt Col Charles John Haines | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Lt Col Retd Mark Cubitt | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Lt Col Stephen Wilson | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|||||
RSM Alastair Walker | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Brigadier Nicholas Cowley OBE | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Colonel Alexander Porter | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Colonel Alexander James Innes Wilson | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Major Retd Nicholas Entwistle | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|||||
Lt Col Retd Thomas Hamilton | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|||||
Brigadier Ian Mortimer | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
Colonel Retd Nigel Beer | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|||||
Major Retd David Innes-Lumsden | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Colonel Retd Andrew Cuthbert | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Colonel Retd RICHARD CURRIE CBE | Ymddiriedolwr | 16 May 2013 |
|
|
||||
Andrew Bellamy | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.