Hanes ariannol ST AUGUSTINE OF CANTERBURY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1043740
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009
Cyfanswm Incwm Gros £44.41k £44.81k £45.01k £30.58k £25.34k
Cyfanswm gwariant £43.08k £40.22k £45.49k £35.49k £23.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A