Hanes ariannol SAFERWORLD
Rhif yr elusen: 1043843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.81m | £20.10m | £18.82m | £14.07m | £22.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.27m | £20.07m | £18.30m | £14.84m | £18.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.40m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.94m | £6.52m | £5.74m | £3.49m | £700.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.00k | £118.00k | £93.00k | £14.00k | £30.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.71m | £19.98m | £18.73m | £14.05m | £22.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.92m | £19.71m | £17.96m | £14.70m | £18.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £358.00k | £364.00k | £336.00k | £138.00k | £111.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £88.00k | £103.00k | £102.00k | £86.00k | £111.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £23.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.