Hanes ariannol ST PAUL'S HOSTEL
Rhif yr elusen: 1043921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £885.36k | £931.30k | £1.30m | £1.38m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £837.63k | £941.06k | £1.19m | £1.31m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £416.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.37k | N/A | N/A | £59.03k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.96k | £103.44k | £255.37k | £293.71k | £275.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £779.68k | £813.58k | £1.03m | £1.07m | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.73k | £14.28k | £14.42k | £14.14k | £18.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £61.39k | £5.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £837.63k | £941.06k | £1.19m | £1.31m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.54k | £9.40k | £0 | £3.54k | £4.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.