ymddiriedolwyr ST PAUL'S HOSTEL
Rhif yr elusen: 1043921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Bridges | Cadeirydd | 15 January 2015 |
|
|
||||
Daniel De Saulles | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
David Glover | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Frances Martin | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Samantha Turner | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Matthew Anthony Rothwell | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Karl Devere Archer | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Philip Fowler | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
Debbie Morris | Ymddiriedolwr | 02 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.