ANNESLEY PRIMARY AND NURSERY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1043953
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim is to provide additional funds to purchase resources to enable enriching activities to take place in school.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2019

Cyfanswm incwm: £36,191
Cyfanswm gwariant: £26,850

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 08 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
  • 20 Medi 2021: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2015 31/07/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £10.40k £24.40k £42.84k £45.22k £36.19k
Cyfanswm gwariant £12.77k £24.24k £31.76k £49.23k £26.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 16 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Ionawr 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2018 16 Ionawr 2020 200 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2018

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Ionawr 2020 200 diwrnod yn hwyr