Hanes ariannol ASSOCIATION OF VOLUNTARY ORGANISATIONS IN WREXHAM
Rhif yr elusen: 1043989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £841.89k | £868.66k | £1.15m | £1.30m | £938.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £869.02k | £820.07k | £933.84k | £1.13m | £949.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £159.34k | £176.11k | £257.76k | £408.46k | £198.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £184.06k | £90.96k | £381.16k | £272.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.59k | £11.13k | £16.94k | £2.16k | £2.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £831.08k | £856.96k | £1.13m | £1.30m | £934.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £216 | £575 | £119 | £52 | £2.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £869.02k | £820.07k | £933.84k | £1.13m | £949.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.06k | £16.57k | £0 | £29.13k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.