BURGHCLERE PRE-SCHOOL AND TODDLER GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ACTIVITIES: The group provides facilities to enable the requirements of the charitable objects to be met. OBJECTIVES: To enhance the development and education of children under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 09 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- BURGHCLERE PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- EARLSTONE NURSERY SCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE NEAl | Cadeirydd | 02 May 2024 |
|
|
||||
Eleanor Crew | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Anna Miles | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Benjamin Miles | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Marie - Therese Josephine Moore | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Hayley Lynch | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.21k | £78.56k | £66.57k | £91.19k | £150.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.54k | £77.43k | £78.79k | £85.73k | £110.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.75k | £42.30k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Ionawr 2021 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Ionawr 2021 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 29 October 2014
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Portal Hall
Church Lane
Burghclere
NEWBURY
RG20 9HX
- Ffôn:
- 01635276026
- E-bost:
- admin@burghclerepreschool.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window