ymddiriedolwyr THE PARENT TEACHER FRIENDS ASSOCIATION OF LYTHAM ST ANNES HIGH TECHNOLOGY COLLEGE
Rhif yr elusen: 1043999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraz Shadid | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Joanne Burr | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Joanne Fitton | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Natalie Heywood | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Kelly Louise Knox | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Susan Jane Hauff | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Simon Fitton | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.