UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity shall be to advance education and promote the preservation of good health by providing or securing the provision of external quality assessment services for clinical laboratories.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- UK NEQAS (Enw gwaith)
- PATHOLOGY QUALITY ASSESSMENT (Enw blaenorol)
- UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESMENT SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Parry | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Dr Amy De'Ath | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Stuart Scott | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Dr Gwen Wark | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Mahmood Sadigh | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Chantell Hodgson | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Dr Sanjiv Rughooputh | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Melody Tabiner | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Richard Haggas | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
Rebecca Joy Louise Treacy | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Dina Patel | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Dr Rachel Marrington | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Doris-Ann Williams | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
||||
Barbara De La Salle | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.65k | £234.45k | £226.85k | £251.37k | £273.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £362.94k | £201.15k | £213.68k | £240.64k | £294.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 JAN 1995 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14 NOV 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JUL 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 NOV 2016 as amended on 21 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE TO ADVANCE EDUCATION AND PROMOTE THE PRESERVATION OF GOOD HEALTH BY PROVIDING OR SECURING THE PROVISION OF EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SERVICES FOR CLINICAL LABORATORIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Offices 5-6
Community Stadium
Sheffield Olympic Legacy Park
Worksop Road
SHEFFIELD
- Ffôn:
- 01142611689
- E-bost:
- CentralOffice@ukneqas.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window