Hanes ariannol JAMIA AL-HAFSAH (ISLAMIC EDUCATIONAL AND CULTURAL TRUST)

Rhif yr elusen: 1044016
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 93 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £645 £0 £0 £0 £170.00k
Cyfanswm gwariant £3.28k £0 £0 £0 £2.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A