THE MILITARY ORDER OF THE COLLAR CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation operates as a grant making organisation in the areas of poverty relief and education in less developed and developing nations mainly. Occasionally we assist UK based charities, primarily involved in the welfare and well being of children and in the emergency services sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Dinas Westminster
- India
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- M O C CHARITABLE FOUNDATION (Enw gwaith)
- MOC CHARITABLE FOUNDATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF JOSE CARLOS MARTINES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Parsons | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
James Andrew Lane | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Araldo Adolfo Crawford Garcia | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Prof. Paul Anthony Atkinson | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Jon Lane | Ymddiriedolwr | 24 October 2015 |
|
|
||||
Matthew Ronald Cavanagh | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
||||
STEPHEN WILLIAM SCREECH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAURIZIO FANTATO FRSA, FRGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.37k | £33.09k | £23.02k | £120.79k | £36.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.35k | £20.48k | £29.66k | £44.57k | £45.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 21 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 21 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 FEBRUARY 1995 as amended on 24 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC SUCH CHARITABLE OBJECTS INCLUDING THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RELIGION AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT
Maes buddion
NOT DEFINED (IN PRACTICE SOUTHERN ENGLAND PLUS WALES)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leadon Valley Accountancy Ltd
136 Bridge Street
LEDBURY
Herefordshire
HR8 2AS
- Ffôn:
- 07903506273
- E-bost:
- info@mocfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window