Hanes ariannol ERITREAN ORTHODOX CHRISTIAN (ST MICHAEL'S) COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1044068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £212.24k £230.77k £257.27k £291.75k £291.69k
Cyfanswm gwariant £98.28k £86.16k £90.75k £83.92k £115.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A