CHAPELBREAK PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-school for children under 5 years old.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 May 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
- Oldham
Llywodraethu
- 17 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY ATKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Louise Courtenay Smith | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Doreen Thurlow | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2019 | 01/05/2020 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 01/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.64k | £144.76k | £131.97k | £136.74k | £149.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.93k | £128.16k | £127.35k | £133.64k | £138.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 81 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 81 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2023 | 06 Ebrill 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2023 | 06 Ebrill 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2021 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2021 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2020 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2020 | 10 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH MARCH 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
IN PRACTICE BOWTHORPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chapel Break Village Hall
Harpsfield
Bowthorpe
Norwich
NR5 9LG
- Ffôn:
- 01603 442059
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window