CHRISTIAN YOUTH OUTREACH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CYO's mission is to reach young people with the gospel of Jesus Christ. The Solid Rock Youth Centre provides facilities & activities for young people. Committed volunteers provide outreach, support, guidance & friendship. Also responsible for Bridgend Street Pastors seeking to make a positive influence the town's night time economy by showing the love of Christ in a practical way by caring.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Pen-y-bont Ar Ogwr
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1029909 CENTRE FOR INTERNATIONAL CHRISTIAN MINISTRIES
- 16 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- 26 Ebrill 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.30k | £48.58k | £41.66k | £13.77k | £2.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.37k | £56.97k | £24.40k | £22.42k | £9.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.60k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | £2.90k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 27 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 28 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 25 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 03 Medi 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 24 Awst 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 07 Hydref 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 JANUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EVANGELICAL CHRISTIANITY IN PARTICULAR IN THE COMMUNITY OF BRIDGEND BY THE PROVISION OF A PLACE OF CHRISTIAN WITNESS BY PROVIDING A MEETING PLACE FOR CHRISTIAN WITH NON-CHRISTIAN AND CHRISTIAN WITH CHRISTIAN.
Maes buddion
IN PRACTICE BRIDGEND AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window