COMMUNITY BIBLE STUDY INTERNATIONAL UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We develop and publish Christian Bible study notes and commentaries and other teaching materials pertaining to the Bible on the pattern established by Community Bible Study International and establish and promote non-denominational Bible study classes utilising these materials
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- CBSI UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Elizabeth Bagg | Cadeirydd | 01 March 2020 |
|
|
||||
Richard Charles Alvarez | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Michelle Toby Smith | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Stuart Crossley | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|||||
Simon Charles de Chair Baker | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
Paul Michael Hudson | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £340.45k | £303.93k | £205.17k | £26.48k | £43.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.23k | £280.45k | £183.10k | £26.88k | £44.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 JANUARY 1995 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED 11 MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND EDUCATION (B) ESTABLISHING TRAINING CLASSES FOR BIBLE STUDY LEADERS (C) ESTABLISHING AND PROMOTING BIBLE STUDY CLASSES OF ALL DENOMINATIONS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 LOWFIELDS DRIVE
YORK
YO24 3DQ
- Ffôn:
- 01904339746
- E-bost:
- info@cbsuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window