Hanes ariannol CHOL INTERNATIONAL ARTS

Rhif yr elusen: 1044256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £155.37k £177.45k £257.91k £262.72k £315.36k
Cyfanswm gwariant £161.57k £171.90k £235.54k £273.73k £278.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £5.00k