Hanes ariannol HAVEN HOUSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1044296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.93m | £4.69m | £5.21m | £4.48m | £5.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.21m | £4.54m | £4.05m | £4.41m | £5.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £570.12k | £506.76k | £644.45k | £686.82k | £705.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £204.95k | £398.58k | £1.34m | £479.81k | £1.13m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.02m | £2.43m | £3.06m | £2.23m | £1.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.05m | £1.14m | £380.58k | £966.39k | £1.61m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £821.71k | £1.09m | £1.74m | £1.24m | £2.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.12k | £35.10k | £31.21k | £39.74k | £55.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £199.44k | £254.81k | £528.26k | £47.58k | £137.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.55m | £2.82m | £2.62m | £2.84m | £3.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.66m | £1.72m | £1.43m | £1.58m | £1.83m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.82k | £14.54k | £14.59k | £14.20k | £36.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.11k | £8.95k | £9.10k | £12.77k | £11.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.