ymddiriedolwyr HAVEN HOUSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1044296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Ailles | Cadeirydd | 30 June 2020 |
|
|||||||
Dr Charlotte Clements | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||||
Dr Charitha Dilini Rajapakse | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||||
William Benjamin Cooke | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Lucy Louise Lillian Mavers | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Deirdre Alice Mullner | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Stuart Anthony Rose | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Liesbeth Anne Rubinstein-Newman | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Simon Atwell Boston | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||||
Rachel Clare Brodie | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||||
Ghislaine Stephenson | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||||
MATT BARRETT | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||
Jonathan Harding | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||||
Mohamed Omer | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.