LEARNING DISABILITY CANNOCK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide social and leisure activities for people with learning difficulties living in Cannock and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 17 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- PARENTS AND FRIENDS OF THE ERIC ROBERTS CENTRE (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET BULLOCK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Karen Ann Gentles | Ymddiriedolwr | 03 November 2013 |
|
|
||||
DOROTHY MARLENE BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET LYNN CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £953 | £0 | £0 | £0 | £328 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38k | £0 | £0 | £0 | £822 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 17/01/1995 AS AMENDED ON 01/05/2014 AS AMENDED ON 15/10/2014 AS AMENDED BY DEED DATED 30/04/2015
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE RELIEF OF THOSE PERSONS WITH LEARNING DISABILITIES/SPECIAL NEEDS IN THE CANNOCK CHASE AND SURROUNDING AREA. (2) TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF PERSONS WITH LEARNING DISABILITIES/SPECIAL NEEDS IN THE CANNOCK CHASE AND SURROUNDING AREA.
Maes buddion
IN PRACTICE THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 HEDNESFORD ROAD
HEATH HAYES
CANNOCK
WS12 3EA
- Ffôn:
- 01543276271
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window