Hanes ariannol THE MUSTARD TREE

Rhif yr elusen: 1044349
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £124.00k £156.84k £149.05k £183.06k £241.79k
Cyfanswm gwariant £144.47k £142.66k £168.63k £161.20k £205.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A