Hanes ariannol JEPHSON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1044386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.33k £11.76k £2.62k £7.72k £5.89k
Cyfanswm gwariant £3.74k £10.61k £5.04k £6.09k £7.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A