ANGLO DUTCH MIGRAINE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A group of neurologists from England and Holland meet annually to hold a scientific meeting on all aspects oh headache. The purpose of the charity is to promote understanding, knowledge and improve treatments in headache. We publish an account of our meeting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 20 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jitka Vanderpol | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Tijman Balvers | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Dr Callum Duncan | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
Professor FAYYAZ AHMED | Ymddiriedolwr | 14 June 2015 |
|
|||||
Dr Hans Carpay | Ymddiriedolwr | 31 May 2015 |
|
|
||||
Dr Manjit Matharu | Ymddiriedolwr | 31 May 2015 |
|
|
||||
Dr EMILE COUTURIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.46k | £2.50k | £1.12k | £27.49k | £9.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.14k | £2.48k | £1.20k | £24.33k | £33.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Chwefror 2025 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mai 2024 | 196 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mai 2024 | 196 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Ionawr 2023 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mawrth 2022 | 131 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mawrth 2021 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mawrth 2021 | 125 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/05/1994 AS AMENDED ON 25/05/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH IN PARTICULAR BY PROMOTING RESEARCH INTO THE CAUSES TREATMENTS AND OTHER ASPECTS OF HEADACHE AND BY DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE ASSOCIATION THROUGH ITS EXECUTIVE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Al Hamd
West Ella Road
West Ella
HULL
HU10 7SD
- Ffôn:
- 00441482675591
- E-bost:
- FAYYAZ.AHMED@NHS.NET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window