THE CHERNOBYL RELIEF FOUNDATION IN THE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Delivery of goods and clothing to affected children.Arranging holidays for their health and respite care for their families. Arranging concerts and talks.Providing hospital equipment and medical aid Arranging special service to mark Anniversary of the disaster.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Ukrain
Llywodraethu
- 22 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN C W PILE ROYAL NAVY | Cadeirydd | 12 March 2001 |
|
|
||||
MS Tetyana Pereverzeva BIRCH | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
BARONESS of Queensbury CAROLINE COX | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
THE EMBASSY OF UKRAINE | Ymddiriedolwr | 12 March 1995 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300 | £0 | £175 | £0 | £8.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £928 | £0 | £400 | £246 | £988 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | 204 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 13 Ionawr 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 JANUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE AND PURSUANCE OF RELIEF OF POVERTY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE ADVANCEMENT OF RELIGION THE PROMOTION OF HEALTH AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE RELIEF OF PERSONS IN UKRAINE AND ELSEWHERE WHO HAVE SUFFERED AND ARE SUFFERING AS A RESULT OF THE DISASTER WHICH OCCURRED IN 1986 AT CHERNOBYL NUCLEAR POWER STATION IN UKRAINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 IBSTONE AVENUE
BRADWELL COMMON
MILTON KEYNES
MK13 8BA
- Ffôn:
- 01908388529
- E-bost:
- birch.t@sky.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window