Ymddiriedolwyr LITTLE EXPLORERS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1044412

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Mason | Ymddiriedolwr | 31 January 2025 |
|
|
||||
Kerri-Ann Sherry | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
Laura FURNISS | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Rebecca Cashmore | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Cheryl Everton | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Stephanie Allen | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Julie Pinches | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Wendy Lloyd | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.