Hanes ariannol CHAPEL HALL MOTHER AND TODDLER GROUP
Rhif yr elusen: 1044414
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £935 | £932 | £887 | £1.12k | £1.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £808 | £825 | £943 | £969 | £1.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.