UPLANDS JUNIOR SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1044476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Funding of various activities including visits of pupils to art galleries, historic houses etc. Visits to school by theatre companies, musicians, and artists.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £7,355
Cyfanswm gwariant: £4,271

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS DEBBIE ANSLOW Cadeirydd 12 September 2017
Dim ar gofnod
Nigel Cox Ymddiriedolwr 06 December 2021
Dim ar gofnod
Meena Chuhan Ymddiriedolwr 04 December 2021
Dim ar gofnod
Mohamed Elbehiry Ymddiriedolwr 04 December 2021
Dim ar gofnod
Serina Balu Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Raakhee Ramesh Ymddiriedolwr 26 March 2021
Dim ar gofnod
Marie Bagley Ymddiriedolwr 11 March 2020
Dim ar gofnod
Juli Forrest Ymddiriedolwr 25 November 2016
Dim ar gofnod
Mr Ramesh Humar QPM Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
Rebecca Pick Ymddiriedolwr 21 March 2016
HENWOOD PLAYGROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Suzanne Webster-Smith Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
HELEN MARION BULL Ymddiriedolwr 15 May 2013
UPLANDS JUNIOR SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 673 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TETTENHALL WOOD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.75k £2.15k £18.93k £3.63k £7.36k
Cyfanswm gwariant £7.48k £4.88k £15.54k £2.48k £4.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 17 Gorffennaf 2023 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 11 Gorffennaf 2022 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 23 Mawrth 2022 266 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 30 Mawrth 2021 273 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 Lloyd Drive
WOLVERHAMPTON
WV4 5NJ
Ffôn:
0190258870
Gwefan:

uplandsjuniorschool.org.uk