ymddiriedolwyr UPLANDS JUNIOR SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1044476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS DEBBIE ANSLOW | Cadeirydd | 12 September 2017 |
|
|
||||
Nigel Cox | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Meena Chuhan | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Mohamed Elbehiry | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Serina Balu | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Raakhee Ramesh | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Marie Bagley | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Juli Forrest | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
||||
Mr Ramesh Humar QPM | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Rebecca Pick | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|||||
Suzanne Webster-Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
HELEN MARION BULL | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.