Ymddiriedolwyr THE CROCKHAM HILL VILLAGE HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1044489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mike Stockdale Cadeirydd 30 May 2023
Dim ar gofnod
Jeremy Pearson Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Karen Stafford Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Emily Keeley Ymddiriedolwr 08 November 2022
CROCKHAM HILL SCHOOL PARENT/TEACHER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Judy Newton Ymddiriedolwr 26 November 2015
Dim ar gofnod
June Rosalind Davies Ymddiriedolwr 03 June 2015
Dim ar gofnod
Neil Marshall Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod
DEBORAH JAYNE COEN Ymddiriedolwr 19 October 2012
Dim ar gofnod