ymddiriedolwyr GOLDSMITHS CHORAL UNION
Rhif yr elusen: 1044507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Pierson | Cadeirydd | 20 April 2022 |
|
|
||||
Charles Carter | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Jane Pamela Corkill | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Irene Ilias | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Irene Dorothy Clugston | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Margaret WARE MBE | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
IAN STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
David John WILLINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
James William PIERCY | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Robin Happe | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Arabella Stuart | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.