CARISBROOKE C OF E PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We organise social activities to generate funds for equipment or facilites which support the school and advance the education of the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 24 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- CARISBROOKE C E PRIMARY SCHOOL P T A (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Elizabeth Hardy | Cadeirydd | 07 November 2019 |
|
|||||
Abbey Angela Morgan | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
SARAH THORNE | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Leanne Proctor | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.97k | £2.06k | £173 | £3.05k | £4.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80k | £6.41k | £862 | £2.57k | £3.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Awst 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 JUNE 1993 AS AMENDED 28 SEPTEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Carisbrooke C Of E Primary School
Wellington Road
NEWPORT
Isle Of Wight
PO30 5QT
- Ffôn:
- 01983522348
- E-bost:
- pta@carisbrookeprimary.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window