ymddiriedolwyr THE VOLUNTARY ACTION HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1044549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Eleanor Munro | Cadeirydd | 23 September 2019 |
|
|
||||
Dr Robert Piggott | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Paul Beard | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Mandy Barrie | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Marta Starostina | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Michael Stephen Locke | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Dr Mary Clare Hewlett Martin | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|||||
Meta Elaine Zimmeck | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.