Hanes ariannol THE FRIENDS OF HAPPISBURGH LIGHTHOUSE

Rhif yr elusen: 1044590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.79k £5.64k £16.23k £20.58k £23.07k
Cyfanswm gwariant £28.42k £4.91k £13.98k £20.77k £19.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A