SOUTH CHARNWOOD HIGH SCHOOL PRIVATE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational activities to provide financial support over and above that provided through local anuthority budget
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 03 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.79k | £16.81k | £14.97k | £15.58k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.40k | £23.23k | £18.49k | £16.43k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | 22 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | 24 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | 04 Mawrth 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | 21 Ebrill 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SET OF RULES ADOPTED 15 FEBRUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SOUTH CHARNWOOD HIGH SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window